变更记录
看准网
北京星艺明世纪传媒文化有限公司
变更记录
法定代表人
2020-07-30
变更前
席雪涛
变更后
杨永凤
董事(理事)、经理、监事
2020-07-30
变更前
席雪涛*,张爱国
变更后
韩瑞武,杨永凤*
投资人
2020-07-30
变更前
席雪涛,自然人股东,杨永凤,自然人股东,张爱国,自然人股东
变更后
韩瑞武,自然人股东,杨永凤,自然人股东
注册资本
2018-11-29
变更前
1200万
变更后
2200万
注册资本
2016-06-24
变更前
200万
变更后
1200万
投资人
2016-06-24
变更前
席雪涛,自然人股东,张爱国,自然人股东
变更后
席雪涛,自然人股东,杨永凤,自然人股东,张爱国,自然人股东
投资人
2014-07-10
变更前
韩墨茵,自然人股东,韩瑞武,自然人股东,杨薇琪,自然人股东,袁远霞,自然人股东
变更后
席雪涛,自然人股东,张爱国,自然人股东
法定代表人
2014-07-10
变更前
韩瑞武
变更后
席雪涛
董事(理事)、经理、监事
2014-07-10
变更前
韩墨茵,韩瑞武*,杨薇琪,袁远霞
变更后
席雪涛*,张爱国
没有更多了
北京星艺明世纪传媒文化有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)