变更记录
看准网
四季嘉诚物业服务集团有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2017-08-17
变更前
迟宗年,葛利贵*
变更后
李冬起,于怀东*
法定代表人
2017-08-17
变更前
葛利贵
变更后
于怀东
企业名称
2016-02-06
变更前
北京四季嘉诚物业服务有限公司
变更后
四季嘉诚物业服务集团有限公司
注册资本
2015-11-02
变更前
500万
变更后
5000万
营业期限
2014-12-10
变更前
-
变更后
-
企业名称
2014-12-10
变更前
北京四季嘉诚物业服务中心
变更后
北京四季嘉诚物业服务有限公司
董事(理事)、经理、监事
2014-12-10
变更前
葛利贵*
变更后
迟宗年,葛利贵*
企业类型
2014-12-10
变更前
集体所有制
变更后
有限责任公司(法人独资)
经营范围
2014-04-15
变更前
物业管理;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;房地产咨询。(未取得行政许可的项目除外)
变更后
物业管理;投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;房地产咨询;机动车公共停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(领取本执照后,应到市市政管理委员会备案。)
没有更多了
四季嘉诚物业服务集团有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(24)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
经营信息
(7)