变更记录
看准网
北京市建筑工程设计有限责任公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-08-27
变更前
曹氡,何占利,吉树起,林红,刘振国,唐文,田心,仝为民*
变更后
曹氡,高策,郭锋,何占利,洪伟,吉树起,林红,马汉东*
法定代表人
2021-08-27
变更前
仝为民
变更后
马汉东
投资人
2021-08-27
变更前
北京建工集团控股有限责任公司,企业法人,北京市建筑设计研究院有限公司,企业法人
变更后
北京建工集团有限责任公司,法人股东,北京市建筑设计研究院有限公司,企业法人
住所
2019-04-15
变更前
北京市西城区广莲路1号建工大厦12层1211室
变更后
北京市西城区南礼士路19号1幢2层
法定代表人
2019-04-15
变更前
崔宪明
变更后
仝为民
董事(理事)、经理、监事
2019-04-15
变更前
曹氡,崔宪明*,吉树起,李化,林红,刘振国,田心,赵远非
变更后
曹氡,何占利,吉树起,林红,刘振国,唐文,田心,仝为民*
住所
2016-12-14
变更前
北京市西城区广莲路1号建工大厦13至15层
变更后
北京市西城区广莲路1号建工大厦12层1211室
董事(理事)、经理、监事
2016-10-27
变更前
崔宪明,李化,林红,刘振国,曲大为*,田心,张传成,赵远非
变更后
曹氡,崔宪明*,吉树起,李化,林红,刘振国,田心,赵远非
法定代表人
2016-10-27
变更前
曲大为
变更后
崔宪明
董事(理事)、经理、监事
2015-04-17
变更前
崔宪明,李化,林红,刘振国,曲大为*,唐文,田心,张传成
变更后
崔宪明,李化,林红,刘振国,曲大为*,田心,张传成,赵远非
经营范围
2015-04-17
变更前
建筑工程设计甲级;工程勘察设计;建设工程项目管理;建筑工程技术开发、技术服务;施工总承包;专业承包。
变更后
建筑工程设计甲级;工程勘察;工程设计;规划管理;建设工程项目管理;建筑工程技术开发、技术服务;施工总承包;专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
加载中
北京市建筑工程设计有限责任公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
5
薪资分布
薪酬详情
(5)
工商信息
14
企业概况
(28)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(12)