变更记录
看准网
北京星航智慧科技有限公司
变更记录
经营范围
2020-05-15
变更前
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;家居装饰;销售家具、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、文化用品、金属材料、建筑材料、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);工程勘察设计;专业承包;劳务分包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;家居装饰;销售家具、机械设备、电子产品、通讯设备(不含卫星接收装置)、计算机、软件及辅助设备、五金交电(不含电动自行车)、文化用品、金属材料、建筑材料、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、电子元器件、广播影视设备、电线电缆、仪器仪表、社会公共安全设备及器材、报警系统视频监控设备;专业承包;劳务分包;工程勘察;工程设计;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、工程勘察、工程设计、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
投资人
2019-11-08
变更前
周贤德,自然人股东,周贤慧,自然人股东
变更后
孙海岩,自然人股东,周贤德,自然人股东,周贤慧,自然人股东
企业名称
2018-10-22
变更前
北京嘉讯互通科技有限公司
变更后
北京星航智慧科技有限公司
法定代表人
2018-09-14
变更前
欧阳钟琴
变更后
周贤德
住所
2018-09-14
变更前
北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街185号平房102室
变更后
北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT398室
注册资本
2018-09-14
变更前
50万
变更后
5100万
董事(理事)、经理、监事
2018-09-14
变更前
郭榕,欧阳钟琴*
变更后
郭榕,周贤德*
经营范围
2018-09-14
变更前
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;工程勘察设计;专业承包;劳务分包;家居装饰;销售家具、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、文化用品、金属材料、建筑材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;家居装饰;销售家具、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、文化用品、金属材料、建筑材料、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);工程勘察设计;专业承包;劳务分包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人
2016-08-15
变更前
孙宏博
变更后
欧阳钟琴
董事(理事)、经理、监事
2016-08-15
变更前
郭榕,孙宏博*
变更后
郭榕,欧阳钟琴*
董事(理事)、经理、监事
2014-03-18
变更前
郭榕,孙宏博*
变更后
郭榕,孙宏博*
加载中
北京星航智慧科技有限公司的更多信息
求职招聘
15
正在招聘
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(22)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(8)