变更记录
看准网
中土凯明工程咨询有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-11-22
变更前
李杰,王强,亓世军*
变更后
李杰,亓世军*,晏勇
法定代表人
2023-11-07
变更前
高嵩
变更后
亓世军
董事(理事)、经理、监事
2023-11-07
变更前
高嵩*,郭重凤,王强
变更后
李杰,王强,亓世军*
董事(理事)、经理、监事
2018-08-14
变更前
高嵩*,郭重凤,王强,于洪晞
变更后
高嵩*,郭重凤,王强
营业期限
2017-11-14
变更前
-
变更后
-
法定代表人
2016-09-21
变更前
薛红喜
变更后
高嵩
董事(理事)、经理、监事
2016-09-21
变更前
王强,薛红喜*,于洪晞
变更后
高嵩*,郭重凤,王强,于洪晞
法定代表人
2014-08-14
变更前
谭里明
变更后
薛红喜
董事(理事)、经理、监事
2014-08-14
变更前
谭里明*,王强,于洪晞
变更后
王强,薛红喜*,于洪晞
没有更多了
中土凯明工程咨询有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)