变更记录
看准网
国药中生生物技术研究院有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-06-21
变更前
李启明*,徐斌
变更后
郝春晖,李启明*
注册资本
2020-12-04
变更前
57276.742658万
变更后
114839.562658万
法定代表人
2019-06-20
变更前
王玉琳
变更后
李启明
董事(理事)、经理、监事
2019-06-20
变更前
李启明,刘存周,刘金水,刘尊义,沈心亮,王玉琳*,文洁,谢贵林,张云涛,赵铠
变更后
李启明*,徐斌
注册资本
2019-03-20
变更前
12276.742658万
变更后
57276.742658万
经营范围
2017-11-20
变更前
生产疫苗;研究开发生物医药;生物技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
生产疫苗;研究开发生物医药;生物技术咨询服务;技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人
2015-03-27
变更前
谢贵林
变更后
王玉琳
经营范围
2015-01-20
变更前
生产疫苗;研究开发生物医药;生物技术咨询服务。
变更后
生产疫苗;研究开发生物医药;生物技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准内容开展经营活动。)
没有更多了
国药中生生物技术研究院有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
4
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
50
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(50)