变更记录
看准网
富士通研究开发中心有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-07-06
变更前
岡田利明,奥田将人*,孙明珠,原裕贵,中畑貴行,豊田建
变更后
岡本青史,奥田将人*,孙明珠,中畑貴行,中川顺司,豊田建
董事(理事)、经理、监事
2022-08-18
变更前
奥田将人*,高澤信哉,原裕贵,豊田建,長田英臣
变更后
岡田利明,奥田将人*,孙明珠,原裕贵,中畑貴行,豊田建
法定代表人
2022-03-14
变更前
原裕贵
变更后
奥田将人
董事(理事)、经理、监事
2022-03-14
变更前
高澤信哉,近藤正雄,原裕贵*,豊田建,長田英臣
变更后
奥田将人*,高澤信哉,原裕贵,豊田建,長田英臣
董事(理事)、经理、监事
2021-05-21
变更前
高澤信哉,近藤正雄,山田浩史,原裕贵*,豊田建
变更后
高澤信哉,近藤正雄,原裕贵*,豊田建,長田英臣
住所
2020-11-27
变更前
北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房3层355单元
变更后
北京市朝阳区建国门外大街8号楼8层702单元8012室
董事(理事)、经理、监事
2020-06-16
变更前
高澤信哉,河野誠,近藤正雄,山田浩史,原裕贵*
变更后
高澤信哉,近藤正雄,山田浩史,原裕贵*,豊田建
董事(理事)、经理、监事
2019-07-09
变更前
高澤信哉,河野誠,近藤正雄,原裕贵*
变更后
高澤信哉,河野誠,近藤正雄,山田浩史,原裕贵*
董事(理事)、经理、监事
2019-05-05
变更前
広瀬敏男,奥山敏,原裕贵*,直井聪
变更后
高澤信哉,河野誠,近藤正雄,原裕贵*
法定代表人
2019-02-12
变更前
佐佐木繁
变更后
原裕贵
董事(理事)、经理、监事
2019-02-12
变更前
広瀬敏男,奥山敏,直井聪,佐佐木繁*
变更后
広瀬敏男,奥山敏,原裕贵*,直井聪
加载中
富士通研究开发中心有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
3
面试体验
面试问题
薪酬工资
31
薪资分布
薪酬详情
(31)
工商信息
14
企业概况
(31)
法律风险
经营风险
知识产权
(2)
经营信息
(5)