变更记录
看准网
北京八达岭京胜物流有限责任公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2017-06-01
变更前
籍瑞*,唐利臣
变更后
籍瑞*,任岩
股东改变姓名或名称
2015-07-28
变更前
北京八达岭经济开发区管理委员会,事业法人
变更后
北京八达岭经济开发区管理中心,事业法人
董事(理事)、经理、监事
2015-04-15
变更前
唐利臣,王峰*
变更后
籍瑞*,唐利臣
法定代表人
2015-04-15
变更前
王峰
变更后
籍瑞
董事(理事)、经理、监事
2014-05-08
变更前
刘宗贤*,唐利臣
变更后
唐利臣,王峰*
法定代表人
2014-05-08
变更前
刘宗贤
变更后
王峰
没有更多了
北京八达岭京胜物流有限责任公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(4)