变更记录
看准网
普拓控股集团有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-11-21
变更前
董默泉*,王永刚,张冠楠
变更后
董默泉*,任杰,王永刚
董事(理事)、经理、监事
2023-06-29
变更前
QUNDONG.ABELLA,董默泉*,董艺,庄日兰
变更后
董默泉*,王永刚,张冠楠
投资人
2018-05-04
变更前
董默泉,自然人股东,庄日兰,自然人股东
变更后
深圳普拓基金管理有限公司,企业法人
企业类型
2018-05-04
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(法人独资)
登记管辖变更
2015-03-16
变更前
北京市东城区市场监督管理局
变更后
北京市市场监督管理局
企业名称
2015-03-16
变更前
普拓控股有限公司
变更后
普拓控股集团有限公司
董事(理事)、经理、监事
2014-05-19
变更前
ERVINPENG,QUNDONG.ABELLA,董默泉,董艺,庄日兰*
变更后
QUNDONG.ABELLA,董默泉*,董艺,庄日兰
法定代表人
2014-05-19
变更前
庄日兰
变更后
董默泉
没有更多了
普拓控股集团有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(36)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)