变更记录
看准网
北京一建开泰置业有限公司
变更记录
法定代表人
2021-03-01
变更前
赵彦学
变更后
陆钊
投资人
2021-03-01
变更前
郭希铁,自然人股东,韩海英,自然人股东
变更后
陆钊,自然人股东,赵桂云,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2021-03-01
变更前
郭希铁,韩海英,赵彦学*
变更后
陆钊*,赵桂云
住所
2021-02-04
变更前
北京市昌平区黄平路19号院4号3层307
变更后
北京市大兴区金星西路3号院2号楼4层512
经营范围
2020-12-25
变更前
房地产开发;物业管理;广告策划;投资咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
房地产开发;物业管理;广告策划。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所
2020-12-25
变更前
北京市大兴区黄村镇义和庄东路2号
变更后
北京市昌平区黄平路19号院4号3层307
法定代表人
2017-10-30
变更前
张建华
变更后
赵彦学
董事(理事)、经理、监事
2017-10-30
变更前
郭希铁,韩海英,张建华*
变更后
郭希铁,韩海英,赵彦学*
没有更多了
北京一建开泰置业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
4
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)