变更记录
看准网
北京植信商务咨询有限公司
变更记录
法定代表人
2023-10-13
变更前
王军辉
变更后
鲁海江
董事(理事)、经理、监事
2023-10-13
变更前
王军辉*,张乱民
变更后
鲁海江*,张乱民
董事(理事)、经理、监事
2023-09-05
变更前
陈晓静,王超,王军辉*
变更后
王军辉*,张乱民
董事(理事)、经理、监事
2022-10-27
变更前
陈晓静,刘彦博,王军辉*
变更后
陈晓静,王超,王军辉*
投资人
2022-10-26
变更前
新湖财富投资管理有限公司,法人股东
变更后
新湖财富投资管理有限公司,企业法人
注册资本
2022-10-15
变更前
10000万
变更后
100万
经营范围
2022-10-15
变更前
基金销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
一般项目:社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业名称
2022-10-15
变更前
北京植信基金销售有限公司
变更后
北京植信商务咨询有限公司
董事(理事)、经理、监事
2022-07-25
变更前
匡平,刘彦博,孙洪玉,王军辉*,王美娜,杨俊,于龙,张帆
变更后
陈晓静,刘彦博,王军辉*
董事(理事)、经理、监事
2020-04-27
变更前
匡平,刘彦博,孙洪玉,王军辉*,王美娜,于龙,张丹,张帆
变更后
匡平,刘彦博,孙洪玉,王军辉*,王美娜,杨俊,于龙,张帆
注册资本
2020-01-20
变更前
2000万
变更后
10000万
加载中
北京植信商务咨询有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
845
薪资分布
薪酬详情
(845)
工商信息
16
企业概况
(25)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(16)