变更记录
看准网
北京瑞赛司仪器有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-07-20
变更前
张志秋,赵丽丽*
变更后
耿棠棣*,张志秋
法定代表人
2022-07-20
变更前
赵丽丽
变更后
耿棠棣
董事(理事)、经理、监事
2019-10-22
变更前
贺垒*,张志秋
变更后
张志秋,赵丽丽*
法定代表人
2019-10-22
变更前
贺垒
变更后
赵丽丽
企业类型
2017-08-14
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
投资人
2017-08-14
变更前
皮晓磊,自然人股东,皮晓淼,自然人股东
变更后
贺垒,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2017-08-14
变更前
贺垒*,皮晓淼
变更后
贺垒*,张志秋
经营范围
2015-08-12
变更前
销售电子产品、通讯设备、机械设备、日用品;租赁仪器仪表;经济贸易咨询;技术推广服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。)
变更后
销售电子产品、通讯设备、机械设备、日用品;租赁仪器仪表;经济贸易咨询;技术推广服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(领取本执照后,应到市商务委或区县商务委备案。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
没有更多了
北京瑞赛司仪器有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)