变更记录
看准网
北京兴展投资控股有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-09-25
变更前
陈玲,王玮,杨博*
变更后
杜会莉,王玮,杨博*
董事(理事)、经理、监事
2023-03-14
变更前
魏红梅,杨博*
变更后
陈玲,王玮,杨博*
法定代表人
2020-12-14
变更前
王烨
变更后
杨博
注册资本
2020-12-14
变更前
400000万
变更后
410000万
董事(理事)、经理、监事
2020-12-14
变更前
陈玲,关卓,李丽霞,李卫东,刘铁,卢金蕊,唐瑾,王烨*,杨毅,张静
变更后
魏红梅,杨博*
股东改变姓名或名称
2020-12-14
变更前
北京市大兴区国有资本投资运营有限公司,法人股东
变更后
北京大兴发展国有资本投资运营有限公司,法人股东
法定代表人
2019-09-16
变更前
韩飞
变更后
王烨
董事(理事)、经理、监事
2019-09-16
变更前
陈玲,关卓,韩飞*,李丽霞,刘铁,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨毅,张静,张志杰,赵华力
变更后
陈玲,关卓,李丽霞,李卫东,刘铁,卢金蕊,唐瑾,王烨*,杨毅,张静
董事(理事)、经理、监事
2019-03-15
变更前
陈玲,韩飞*,李丽霞,刘铁,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨博,杨毅,张静,张志杰,赵华力
变更后
陈玲,关卓,韩飞*,李丽霞,刘铁,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨毅,张静,张志杰,赵华力
董事(理事)、经理、监事
2018-08-22
变更前
陈玲,韩飞*,李丽霞,李庆东,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨博,杨毅,张静,张志杰,赵华力
变更后
陈玲,韩飞*,李丽霞,刘铁,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨博,杨毅,张静,张志杰,赵华力
董事(理事)、经理、监事
2018-07-27
变更前
陈玲,韩飞*,李丽霞,李庆东,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨博,杨春光,杨毅,张静,张志杰,赵华力
变更后
陈玲,韩飞*,李丽霞,李庆东,卢金蕊,唐瑾,汪力,肖卫鹏,杨博,杨毅,张静,张志杰,赵华力
加载中
北京兴展投资控股有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
18
企业概况
(105)
法律风险
(3)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(13)