地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2019-05-15
变更前
深圳市福田区沙头街道新洲十一街中央西谷大厦910
变更后
深圳市光明区玉塘街道玉律社区羊栏山工业区16号一层C
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-10
变更前
监事:侯剑波;总经理:熊斌;执行董事:马犇;
变更后
监事:邓小娟;总经理:莫汉忠;执行董事:莫汉忠;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-12-10
变更前
股东名称:马犇、出资额:250.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:邓小娟、出资额:250.000000、出资比例:100.000000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-10
变更前
工商联络员:马犇;股东:马犇;董事长:马犇;监事:侯剑波;法定代表人:马犇;总经理:熊斌;
变更后
监事:邓小娟;总经理:莫汉忠;股东:;董事长:莫汉忠;法定代表人:莫汉忠;工商联络员:莫汉忠;
其他事项备案2018-12-10
变更前
工商联络员:马犇;股东:马犇;董事长:马犇;监事:侯剑波;法定代表人:马犇;总经理:熊斌;
变更后
监事:邓小娟;总经理:莫汉忠;股东:;董事长:莫汉忠;法定代表人:莫汉忠;工商联络员:莫汉忠;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-10-31
变更前
股东名称:熊斌、出资额:250.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:马犇、出资额:250.000000、出资比例:100.000000;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-09-08
变更前
深圳市罗湖区东门南路2007号广发大厦732房
变更后
深圳市福田区沙头街道新洲十一街中央西谷大厦910