变更记录
看准网
华融前海财富管理股份有限公司
变更记录
章程或章程修正案通过日期
2022-08-22
变更前
2017-12-01
变更后
2022-08-03
章程修正案
2022-08-22
变更前
-
变更后
-
地址
2022-08-22
变更前
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
变更后
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心403、404、405
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-06-22
变更前
章晓峰
变更后
张元华
董事长或执行董事成员
2021-06-22
变更前
章晓峰(董事长)
变更后
张元华(董事长)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-04-02
变更前
蒋政
变更后
章晓峰
董事长或执行董事成员
2020-04-02
变更前
梁成(董事),张若平(董事),蒋政(董事长),阮华伟(董事),彭军剑(董事),章晓峰(董事),杨晓梅(董事)
变更后
舒东(董事),杨晓梅(董事),彭军剑(董事),章晓峰(董事长),阮华伟(董事),和平(董事),汪敏军(董事)
其他董事信息
2020-04-02
变更前
梁成(董事),张若平(董事),蒋政(董事长),阮华伟(董事),彭军剑(董事),章晓峰(董事),杨晓梅(董事)
变更后
舒东(董事),杨晓梅(董事),彭军剑(董事),章晓峰(董事长),阮华伟(董事),和平(董事),汪敏军(董事)
升级换照
2020-04-02
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-07-16
变更前
董事长:朱伟强;
变更后
董事长:蒋政;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-07-16
变更前
工商联络员:于鲁勇;法定代表人:朱伟强;董事长:朱伟强;
变更后
工商联络员:李宣霖;董事长:蒋政;法定代表人:蒋政;
加载中
华融前海财富管理股份有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
3
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
21
企业概况
(79)
法律风险
经营风险
(9)
知识产权
经营信息
(12)