变更记录
看准网
深圳市智特投资发展有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2021-03-02
变更前
杨月金(执行董事),刘纲要(监事),杨丽平(总经理)
变更后
刘守国(执行董事),刘守国(总经理),马小会(监事)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-03-02
变更前
杨丽平 25.5(万元)51.00%杨月金 24.5(万元)49.00%
变更后
刘守国 25.5(万元)51.00%深圳市福瑞康生物科技有限公司 24.5(万元)49.00%
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-03-02
变更前
杨月金
变更后
刘守国
总经理
2021-03-02
变更前
杨月金(执行董事),刘纲要(监事),杨丽平(总经理)
变更后
刘守国(执行董事),刘守国(总经理),马小会(监事)
监事信息
2021-03-02
变更前
杨月金(执行董事),刘纲要(监事),杨丽平(总经理)
变更后
刘守国(执行董事),刘守国(总经理),马小会(监事)
章程或章程修正案通过日期
2021-03-02
变更前
2019-04-02
变更后
2021-02-27
指定联系人
2021-03-02
变更前
null
变更后
刘守国
地址
2021-03-02
变更前
深圳市龙岗区龙城街道盛平社区阳光广场A、C栋525
变更后
深圳市南山区南山街道南山社区东滨路68号濠盛商务中心1707
升级换照
2020-10-16
变更前
-
变更后
-
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2019-04-04
变更前
2008-01-23,2018-01-23,10
变更后
2008-01-23,,
章程备案
2019-04-04
变更前
1900-01-01
变更后
2019-04-02
加载中
深圳市智特投资发展有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(7)