变更记录
看准网
深圳市福缘家庭服务有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2020-06-12
变更前
吴晓霞(监事),沈静(董事),沈佐华(董事),谢庆锋(监事),吴彩梅(监事),温家珑(董事长)
变更后
温兴忠(执行董事),谢庆锋(监事)
股权和公证书
2020-06-12
变更前
-
变更后
-
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-06-12
变更前
深圳市仁爱医疗投资咨询有限公司 400.0(万元)100.00%
变更后
温兴忠 400.0(万元)100.00%
章程或章程修正案通过日期
2020-06-12
变更前
2019-01-02
变更后
2020-06-02
监事信息
2020-06-12
变更前
吴晓霞(监事),沈静(董事),沈佐华(董事),谢庆锋(监事),吴彩梅(监事),温家珑(董事长)
变更后
温兴忠(执行董事),谢庆锋(监事)
章程
2020-06-12
变更前
-
变更后
-
其他董事信息
2020-06-12
变更前
吴晓霞(监事),沈静(董事),沈佐华(董事),谢庆锋(监事),吴彩梅(监事),温家珑(董事长)
变更后
温兴忠(执行董事),谢庆锋(监事)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-01-02
变更前
法定代表人:温家珑;总经理:胡晓晖;
变更后
总经理:温兴忠;法定代表人:温兴忠;
章程备案
2019-01-02
变更前
2018-03-07
变更后
2019-01-02
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-01-02
变更前
总经理:胡晓晖;
变更后
总经理:温兴忠;
章程备案
2018-03-19
变更前
1900-01-01
变更后
2018-03-07
加载中
深圳市福缘家庭服务有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
13
企业概况
(21)
法律风险
(2)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(10)