负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-03-05
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-03-05
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-03-05
名称变更(字号名称、集团名称等)2015-12-15
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-12-15
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2015-12-15
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-12-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-12-15
变更前
张时喜;张一旋;张剑宇;张芳芳(职工监事);金春宝(监事会主席);吴波音;宋根伟;张群宵;
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2015-07-09
实收资本变更(或外资中方实收资本变更)2015-07-09
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-04-21
变更前
张一旋;张剑宇;张芳芳(职工监事);金春宝(监事会主席);吴波音;宋根伟;张群宵;张时喜;
变更后
张一旋;张剑宇;张芳芳(职工监事);金春宝(监事会主席);吴波音;宋根伟;张群宵;张时喜;