负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-03-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-03-25
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-12-18
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-12-25
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-12-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-25
变更前
唐贤霞、程世杰、蒋小谆、严群、吕国武、余朝晖
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-06-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-06-16
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-06-16
变更前
程世杰、蒋小谆、严群、梁竟天、吕国武、余朝晖
变更后
唐贤霞、程世杰、蒋小谆、严群、吕国武、余朝晖
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-10-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-10-17
变更前
程世杰、孙亚琦、严群、梁竟天、吕国武、余朝晖
变更后
程世杰、蒋小谆、严群、梁竟天、吕国武、余朝晖