投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-12-21
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-10-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-07-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-07-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-09-26
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-09-26
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-09-26
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-04-17
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2014-04-17
变更前
姚春雷:10%;赵兰:10%;常先亮:80%;