高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-04-02
变更前
郭端、许伦、王贺、窦维放、杨洋、郭启军、刘自兵、黄如
变更后
王贺、窦维放、郭启军、刘自兵、黄如、牛玉玲、刘建飞、王群英
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-04-02
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-02-24
变更前
郭端、许伦、窦维放、杨洋、郭启军、黄如、王贺、刘自兵
变更后
郭端、许伦、王贺、窦维放、杨洋、郭启军、刘自兵、黄如
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-02-24
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-16
变更后
郭端、许伦、窦维放、杨洋、郭启军、黄如、王贺、刘自兵
名称变更(字号名称、集团名称等)2017-11-16
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-04-28
变更前
宋金林:12.73%;许伦:8.48%;周标:8.48%;郭端:12.73%;安徽华章再创金属科技有限公司:57.55%;
变更后
界首市昌丰企业管理中心(有限合伙):5.5%;宋金林:11.28%;许伦:7.52%;周标:7.52%;安徽华章再创金属科技有限公司:51%;郭端:11.28%;界首市琦龙企业管理中心(有限合伙):5.88%;
注册资本变更(或外资中方认缴资本变更)2017-04-28