变更记录
看准网
福州慎昌贸易有限公司
变更记录
清算组成员备案
2018-05-29
变更前
无
变更后
负责人:叶彬延; 成员:黄錡;
增、补、换照
2016-12-17
变更前
旧照 ***************
变更后
新照 *****************E
信息公示联络员备案
2014-09-23
变更前
-
变更后
游建文
经营期限(营业期限)变更
2014-08-04
变更前
2008-03-05~2018-03-04
变更后
2008-03-05 至 2028-03-04
法定代表人变更
2014-08-04
变更前
游日松
变更后
叶彬延
企业类型变更
2014-08-04
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
章程备案
2014-08-04
变更前
-
变更后
见2014年8月4日公司新章程
董事备案
2014-08-04
变更前
游日松
变更后
执行董事兼总经理:叶彬延
监事备案
2014-08-04
变更前
王剑锋
变更后
监事:叶眉秀
投资人(股权)变更
2014-08-04
变更前
王剑锋 证照号码:******************;游日松 证照号码:******************;
变更后
叶彬延 证照号码:******************
经理备案
2014-08-04
变更前
游日松
变更后
执行董事兼总经理:叶彬延
加载中
福州慎昌贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
(6)
知识产权
经营信息
(1)