变更记录
看准网
福建翠鸿房地产有限公司
变更记录
联络员备案
2022-12-14
变更前
王艳桃
变更后
江情
经营期限备案
2022-12-14
变更前
1993-10-29 至 2023-10-28
变更后
1993-10-29 至 长期
董监事高管备案
2022-12-14
变更前
董事长:卢文标 证件号码:*** 董事:黄月妹 证件号码:*** 总经理:卢文标 证件号码:*** 董事:赵 儒 证件号码:*** 董事:卢文安 证件号码:*** 董事:卢文标 证件号码:***
变更后
董事长:卢金贵 证件号码:*** 总经理:卢金贵 证件号码:*** 董事:卢文安 证件号码:*** 董事:赵 儒 证件号码:*** 董事:黄月妹 证件号码:***
章程备案
2022-12-14
变更前
旧章程
变更后
新章程
法定代表人变更
2022-12-14
变更前
卢文标
变更后
卢金贵
董事备案
2020-06-04
变更前
卢文安;赵 儒;谢尔平;卢文标;卢文标
变更后
卢文标;赵 儒;黄月妹;卢文标;卢文安
联络员备案
2015-11-05
变更前
无
变更后
王艳桃
增、补、换照
2015-11-05
变更前
旧照 350000400003240
变更后
新照 91***8
增、补、换照
2014-06-17
变更前
旧照 350000400003240
变更后
-
董事备案
2014-06-17
变更前
董事:卢文安董事长:卢文标董事:卢文标董事:赵 儒董事:谢尔平
变更后
董事:卢文安董事长:卢文标董事:卢文标董事:赵燊儒董事:谢尔平
没有更多了
福建翠鸿房地产有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)