变更记录
看准网
福州丰隆房地产开发有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2021-04-09
变更前
福建正野投资有限公司 证照号码:9***00941P;黄济朝 证照号码:***;
变更后
吴建宇 证照号码:***;黄济朝 证照号码:***;
章程备案
2021-04-09
变更前
旧章程
变更后
新章程
投资人(股权)变更
2021-02-02
变更前
福建正野投资有限公司 证照号码:9***00941P;
变更后
福建正野投资有限公司 证照号码:9***00941P;黄济朝 证照号码:***;
章程备案
2021-02-02
变更前
旧章程
变更后
2021-01-19新章程
监事备案
2021-02-02
变更前
陈晓丹
变更后
黄济朝
法定代表人变更
2021-02-02
变更前
陈昇
变更后
吴建宇
董事备案
2021-02-02
变更前
陈昇
变更后
吴建宇
经理备案
2021-02-02
变更前
陈昇
变更后
吴建宇
投资人(股权)变更
2021-01-08
变更前
利嘉实业(福建)集团有限公司 证照号码:350000400000350;
变更后
福建正野投资有限公司 证照号码:9***00941P;
企业类型变更
2021-01-08
变更前
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
监事备案
2020-07-27
变更前
陈邦辉
变更后
陈晓丹
加载中
福州丰隆房地产开发有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
51
企业概况
(26)
法律风险
(45)
经营风险
知识产权
经营信息
(6)