变更记录
看准网
福建省福能山煤投资有限公司
变更记录
联络员备案
2020-08-03
变更前
张伟
变更后
梁文渊
章程备案
2019-02-28
变更前
旧章程
变更后
2018-12-18新章程
董事备案
2019-02-28
变更前
马凌云 吴维加 张榕玉
变更后
陈昭行 梁文渊 马凌云
法定代表人变更
2019-02-28
变更前
吴维加
变更后
陈昭行
投资人(股权)变更
2019-02-28
变更前
福建省能源集团有限责任公司 证照号码:9***922677;山西煤炭进出口集团有限公司 证照号码:91***4569B;
变更后
福建省能源集团有限责任公司 证照号码:9***922677;山煤投资集团有限公司 证照号码:91***22142;
经理备案
2019-02-28
变更前
单建光
变更后
陈昭行
章程备案
2018-01-18
变更前
旧章程
变更后
2017-12-31新章程
监事备案
2018-01-18
变更前
何海萍
变更后
李智 黄明耀 何海萍
董事备案
2018-01-18
变更前
俞建辉 王松涛 陈晞
变更后
张榕玉 吴维加 马凌云
法定代表人变更
2018-01-18
变更前
陈晞
变更后
吴维加
增、补、换照
2016-03-17
变更前
副本数:1 本
变更后
副本数:1 本
加载中
福建省福能山煤投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(28)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)