变更记录
看准网
上海名典餐饮有限公司
变更记录
清算组成员备案
2020-11-18
变更前
无
变更后
负责人:沈人卫; 成员:张春泉;
法定代表人变更
2015-08-24
变更前
索玛乃
变更后
沈人卫
投资人(股权)变更
2015-08-24
变更前
索玛乃;
变更后
沈人卫;
章程备案
2015-08-24
变更前
2015-07-24章程备案
变更后
2015-07-24章程备案
监事备案
2015-08-24
变更前
王海中
变更后
曹尔明
法定代表人变更
2015-07-31
变更前
沈人卫
变更后
索玛乃
许可经营项目变更
2015-07-31
变更前
餐饮
变更后
餐饮
投资人(股权)变更
2015-07-31
变更前
沈人卫;
变更后
索玛乃;
章程备案
2015-07-31
变更前
2013-08-07章程备案
变更后
2015-07-24章程备案
监事备案
2015-07-31
变更前
曹尔明
变更后
王海中
经营范围变更
2015-07-31
变更前
中型饭店(不含熟食卤味)。(以上范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
变更后
中型饭店(不含熟食卤味)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
加载中
上海名典餐饮有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
(5)
知识产权
经营信息