变更记录
看准网
上海东鼎广告传媒有限公司
变更记录
法定代表人变更
2014-06-16
变更前
袁瑞莲
变更后
唐淑君
经营期限(营业期限)变
2014-06-16
变更前
2004-02-11~2014-02-01
变更后
2004-02-11~2034-02-10
投资人(股权)变更
2014-06-16
变更前
袁瑞莲;唐淑君;
变更后
唐淑君;
经营范围变更
2014-06-16
变更前
承接各类广告的设计、制作、代理、发布,展览展示、布置,会务服务,画廊,投资咨询,商务咨询,工艺礼品、文化办公用品、百货的销售(涉及许可经营的凭许可证经营)*。
变更后
设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服务,会务服务,商务咨询,字画(除文物)、工艺品、办公用品、百货的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
董事备案
2014-06-16
变更前
袁瑞莲;唐淑君;袁瑞莲
变更后
唐淑君;袁瑞莲
企业类型变更
2014-06-16
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
一人有限责任公司(自然人独资)
监事备案
2014-06-16
变更前
袁瑞莲;唐淑君;袁瑞莲
变更后
唐淑君;袁瑞莲
没有更多了
上海东鼎广告传媒有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
(4)
知识产权
经营信息