变更记录
看准网
深圳市海洋投资管理有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2023-02-20
变更前
周玮(董事长)
变更后
李林(董事长)
董事长或执行董事成员
2022-05-13
变更前
唐琪(董事长)
变更后
周玮(董事长)
章程或章程修正案通过日期
2020-11-27
变更前
-
变更后
2020-11-16
地址
2020-11-27
变更前
深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路2号海关大厦A栋南头海关2101
变更后
深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座15层
升级换照
2020-11-27
变更前
-
变更后
-
章程修正案
2020-11-27
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-11-23
变更前
董事长:邱昭华;
变更后
董事长:唐琪;
没有更多了
深圳市海洋投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(21)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)