投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-11-22
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-07-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-07-15
变更后
1闵成伟执行董事;2车癸龙监事;3刘洪波经理;
经营范围变更(含业务范围变更)2016-07-15
变更前
家用电器、计算机、五金交电、通信器材(不含无线)销售。
变更后
家用电器、计算机、五金交电、通信器材(不含无线)销售,企业营销策划,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-07-15
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-10-12
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2015-10-12
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-10-12
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-04-18