变更记录
看准网
中航安盟财产保险有限公司四平中心支公司
变更记录
法定代表人变更
2020-09-21
变更前
刘乃彰
变更后
毛文刚
名称变更
2020-04-29
变更前
中航安盟财产保险有限公司四平支公司
变更后
中航安盟财产保险有限公司四平中心支公司
法定代表人变更
2020-04-29
变更前
孙传彬
变更后
刘乃彰
法定代表人变更
2019-03-12
变更前
袁林海
变更后
孙传彬
住所变更
2018-06-20
变更前
吉林省四平市铁西区海丰大路1519号
变更后
吉林省四平市铁西区海丰大路1519号南一门
县(市/区)
2018-06-20
变更前
220302
变更后
220302
乡(镇/街道)
2018-06-20
变更前
-
变更后
-
市
2018-06-20
变更前
220300
变更后
220300
省
2018-06-20
变更前
220000
变更后
220000
号
2018-06-20
变更前
-
变更后
-
村(路/社区)
2018-06-20
变更前
-
变更后
-
加载中
中航安盟财产保险有限公司四平中心支公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(22)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(4)