名称变更(字号名称、集团名称等)2021-03-02
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-10-16
变更前
吴明国:70%;朱道治:5%;程培良:5%;李诗娥:5%;庞和平:5%;刘浩:5%;范顺先:5%;
变更后
刘浩:96%;范顺先:1%;吴明国:1%;朱道治:1%;李诗娥:1%;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-10-16
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-10-16
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2019-04-11
变更后
丹江口市均州二路北侧1#(市组织部家属楼二楼202室)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-08-28
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-08-28
变更前
郭涌威:5%;朱道治:5%;程培良:5%;庞和平:5%;吴明国:70%;李诗娥:5%;范顺先:5%;
变更后
刘浩:5%;朱道治:5%;吴明国:70%;李诗娥:5%;范顺先:5%;庞和平:5%;程培良:5%;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2016-01-29