变更记录
看准网
凯旋先驱公共关系顾问(上海)有限公司
变更记录
法定代表人变更
2022-06-21
变更前
章健
变更后
李文盛
董事备案
2022-06-21
变更前
朱伟基;ROBERT BRUCE LORFINK II;JOHN MARK WALKER;卢茵茵
变更后
卢茵茵;JOHN MARK WALKER;朱伟基;ROBERT BRUCE LORFINK II
章程修正案备案
2021-08-23
变更前
2019-10-31章程备案
变更后
2021-08-05 章程修正案
其他事项
2021-08-23
变更前
2020-03-25~
变更后
2021-08-23~
经营期限(营业期限)变
2021-08-23
变更前
2001-08-22~2021-08-21
变更后
2001-08-22~2041-08-21
董事备案
2021-08-23
变更前
van BERGEN Catherine Allegonde Henriette Marie;朱伟基;卢茵茵;ROBERT BRUCE LORFINK II
变更后
卢茵茵;ROBERT BRUCE LORFINK II;JOHN MARK WALKER;朱伟基
法定代表人变更
2020-03-25
变更前
MIN CHANG
变更后
章健
董事备案
2020-03-25
变更前
卢茵茵;朱伟基;JONATHAN MATTHEW HIGGINS;ROBERT BRUCE LORFINK II
变更后
ROBERT BRUCE LORFINK II;朱伟基;卢茵茵;van BERGEN Catherine Allegonde Henriette Marie
章程修正案备案
2020-03-25
变更前
无
变更后
2019-10-31 章程修正案
法定代表人变更
2016-02-29
变更前
朱伟基
变更后
MIN CHANG
董事备案
2016-02-29
变更前
JONATHAN MATTHEW HIGGINS;ROBERT BRUCE LORFINK II;MIN CHANG;卢茵茵
变更后
ROBERT BRUCE LORFINK II;卢茵茵;JONATHAN MATTHEW HIGGINS;朱伟基
加载中
凯旋先驱公共关系顾问(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
29
面试体验
面试问题
薪酬工资
10
薪资分布
薪酬详情
(10)
工商信息
17
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(5)