变更记录
看准网
北京久其金建科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-09-08
变更前
邓长斌,丁丹,施瑞丰*,肖兴喜,岳云飞
变更后
邓长斌,丁丹,施瑞丰*,肖兴喜,杨柏松
董事(理事)、经理、监事
2022-09-08
变更前
施瑞丰*,王磊,肖兴喜,岳云飞
变更后
邓长斌,丁丹,施瑞丰*,肖兴喜,岳云飞
董事(理事)、经理、监事
2021-08-25
变更前
高继红,牛永辉,施瑞丰*,肖兴喜
变更后
施瑞丰*,王磊,肖兴喜,岳云飞
董事(理事)、经理、监事
2020-09-15
变更前
高继红,施瑞丰*,肖兴喜,岳云飞
变更后
高继红,牛永辉,施瑞丰*,肖兴喜
投资人
2019-01-28
变更前
北京久其软件股份有限公司,企业法人,中铁建资产管理有限公司,企业法人
变更后
北京华屋伟业科技中心(有限合伙),法人股东,北京久其软件股份有限公司,企业法人,中铁建资产管理有限公司,企业法人
没有更多了
北京久其金建科技有限公司的更多信息
求职招聘
20
正在招聘
(5)
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
70
薪资分布
薪酬详情
(70)
工商信息
6
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)