变更记录
看准网
中集车辆(集团)股份有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2022-07-20
变更前
刘震环(监事会主席),王宇(董事),李贵平(董事),范肇平(董事),郑学启(董事),刘洪庆(职工监事),陈波(董事),李晓甫(监事),曾北华(董事),麦伯良(董事长),丰金华(董事),黄海澄(董事)
变更后
宋延文(职工监事),李贵平(董事),丰金华(董事),范肇平(董事),曾邗(董事),贺瑾(董事),郑学启(董事),冯宝春(监事),黄海澄(董事),王静华(监事会主席),王宇(董事),麦伯良(董事长)
章程或章程修正案通过日期
2022-07-20
变更前
-
变更后
-
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2022-07-20
变更前
麦伯良
变更后
李贵平
其他董事信息
2022-07-20
变更前
刘震环(监事会主席),王宇(董事),李贵平(董事),范肇平(董事),郑学启(董事),刘洪庆(职工监事),陈波(董事),李晓甫(监事),曾北华(董事),麦伯良(董事长),丰金华(董事),黄海澄(董事)
变更后
宋延文(职工监事),李贵平(董事),丰金华(董事),范肇平(董事),曾邗(董事),贺瑾(董事),郑学启(董事),冯宝春(监事),黄海澄(董事),王静华(监事会主席),王宇(董事),麦伯良(董事长)
监事信息
2022-07-20
变更前
刘震环(监事会主席),王宇(董事),李贵平(董事),范肇平(董事),郑学启(董事),刘洪庆(职工监事),陈波(董事),李晓甫(监事),曾北华(董事),麦伯良(董事长),丰金华(董事),黄海澄(董事)
变更后
宋延文(职工监事),李贵平(董事),丰金华(董事),范肇平(董事),曾邗(董事),贺瑾(董事),郑学启(董事),冯宝春(监事),黄海澄(董事),王静华(监事会主席),王宇(董事),麦伯良(董事长)
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2021-09-18
变更前
台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙) 16160.25(万元)10.7735%象山华金股权投资合伙企业(有限合伙) 7587.75(万元)5.0585%上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙) 25233.0(万元)16.822%中国国际海运集装箱(香港)有限公司 28498.5(万元)18.999%住友商事株式会社 1393.5(万元)0.929%深圳南山大成新材料投资合伙企业(有限合伙) 2316.0(万元)1.544%深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙) 2316.0(万元)1.544%中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 66495.0(万元)44.33%
变更后
H股 56392.0(万元)27.95004%A股 145368.0(万元)72.04996%
注册资本
2021-09-18
变更前
176500 人民币
变更后
201760 人民币
章程或章程修正案通过日期
2021-09-18
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2020-07-15
变更前
-
变更后
-
其他董事信息
2020-07-15
变更前
曾北华(董事),范肇平(董事),丰金华(董事),李贵平(董事),王宇(董事),陈波(董事),刘东(董事),郑学启(董事)
变更后
丰金华(董事),郑学启(董事),黄海澄(董事),王宇(董事),陈波(董事),李贵平(董事),曾北华(董事),范肇平(董事)
市场主体类型变更
2019-07-22
变更前
5270
变更后
5220
加载中
中集车辆(集团)股份有限公司的更多信息
求职招聘
20
正在招聘
(5)
招聘分析
(15)
面试准备
17
面试体验
面试问题
薪酬工资
46
薪资分布
薪酬详情
(46)
工商信息
31
企业概况
(156)
法律风险
经营风险
(7)
知识产权
经营信息
(13)