变更记录
看准网
北京中源润丰科技有限公司
变更记录
法定代表人
2019-11-20
变更前
王涛
变更后
王江
董事(理事)、经理、监事
2019-11-20
变更前
王涛*,袁新红
变更后
董晓光,王江*,张禹
注册资本
2019-11-20
变更前
20万
变更后
200万
投资人
2019-11-20
变更前
王涛,自然人股东,袁新红,自然人股东
变更后
董晓光,自然人股东,董晓霞,自然人股东,王江,自然人股东
投资人
2019-09-23
变更前
黄瑛,自然人股东,王涛,自然人股东,袁新红,自然人股东,周山,自然人股东
变更后
王涛,自然人股东,袁新红,自然人股东
注册资本
2019-09-23
变更前
220万
变更后
20万
法定代表人
2019-06-24
变更前
周山
变更后
王涛
注册资本
2019-06-24
变更前
200万
变更后
220万
董事(理事)、经理、监事
2019-06-24
变更前
黄瑛,周山*
变更后
王涛*,袁新红
投资人
2019-06-24
变更前
黄瑛,自然人股东,周山,自然人股东
变更后
黄瑛,自然人股东,王涛,自然人股东,袁新红,自然人股东,周山,自然人股东
经营范围
2015-04-16
变更前
技术推广、技术开发、技术咨询;应用软件服务;经济贸易咨询;销售电子产品、文化用品。(未取得行政许可的项目除外)(其中知识产权出资为140.0万元)
变更后
技术推广、技术开发、技术咨询;应用软件服务;经济贸易咨询;销售电子产品、文化用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
加载中
北京中源润丰科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
5
薪资分布
薪酬详情
(5)
工商信息
10
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(9)