负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2021-06-23
其他董事信息2021-03-08
变更前
黄惠敏(董事),陈海波(董事),谭钧均(董事),曹欣荣(董事)
变更后
谭钧均(董事),陈海波(董事),郑纪殷(董事),黄惠敏(董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2020-08-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-21
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-07-02
变更前
董事:曹欣荣;董事:宋咸权;董事:陈海波;董事:谭钧均;
变更后
董事:谭钧均;董事:陈海波;董事:曹欣荣;董事:黄惠敏;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-04-25
变更前
董事:谭钧均;董事:曹欣荣;董事:陈海波;董事:张永康;
变更后
董事:陈海波;董事:谭钧均;董事:曹欣荣;董事:宋咸权;