变更记录
看准网
中国新兴集团有限责任公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-06-05
变更前
蔡小华,董光弘,甘明生,李安民,李宏,李军,刘启,马卫社,吴子华,杨宁,岳新江,张建*,赵伟
变更后
蔡小华,董光弘,甘明生,侯文玲,黄大庆,李安民,李军,马卫社,吴子华,薛继民,岳新江,张建*,赵伟
董事(理事)、经理、监事
2022-09-09
变更前
蔡小华,董光弘,甘明生,李安民,李国华,李宏,李军,刘启,马卫社,吴子华,杨宁,岳新江,张建*,赵伟
变更后
蔡小华,董光弘,甘明生,李安民,李宏,李军,刘启,马卫社,吴子华,杨宁,岳新江,张建*,赵伟
董事(理事)、经理、监事
2022-09-07
变更前
车欣嘉,官玉良,李安民,李敢,李国华,李宏,李军,刘启,沙述茂,吴越,喻缨,张建*
变更后
蔡小华,董光弘,甘明生,李安民,李国华,李宏,李军,刘启,马卫社,吴子华,杨宁,岳新江,张建*,赵伟
注册资本
2022-03-08
变更前
340000万
变更后
440000万
董事(理事)、经理、监事
2022-03-08
变更前
车欣嘉,苟玮,官玉良,李安民,李敢,李国华,李宏,刘启,沙述茂,吴越,喻缨,张建*
变更后
车欣嘉,官玉良,李安民,李敢,李国华,李宏,李军,刘启,沙述茂,吴越,喻缨,张建*
法定代表人
2021-10-12
变更前
罗晓舫
变更后
张建
董事(理事)、经理、监事
2021-10-12
变更前
苟玮,李安民,李国华,李强,刘启,罗晓舫*,马健峰,牛来保,强勇,秦佳之,文标,吴越
变更后
车欣嘉,苟玮,官玉良,李安民,李敢,李国华,李宏,刘启,沙述茂,吴越,喻缨,张建*
董事(理事)、经理、监事
2019-10-17
变更前
苟玮,古琎,李安民,李国华,李强,刘启,罗晓舫*,马健峰,牛来保,强勇,文标,吴越
变更后
苟玮,李安民,李国华,李强,刘启,罗晓舫*,马健峰,牛来保,强勇,秦佳之,文标,吴越
注册资本
2019-10-17
变更前
320000万
变更后
340000万
法定代表人
2019-04-29
变更前
童朝银
变更后
罗晓舫
董事(理事)、经理、监事
2019-04-29
变更前
苟玮,古琎,李安民,李国华,李强,刘昆,刘启,马健峰,牛来保,强勇,童朝银*,文标
变更后
苟玮,古琎,李安民,李国华,李强,刘启,罗晓舫*,马健峰,牛来保,强勇,文标,吴越
加载中
中国新兴集团有限责任公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
15
企业概况
(114)
法律风险
(4)
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(8)