变更记录
看准网
上海圣体康复医疗科技有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2019-07-16
变更前
黎光连;刘勤;
变更后
刘春喜;徐宏;
法定代表人变更
2019-07-16
变更前
刘勤
变更后
刘春喜
监事备案
2019-07-16
变更前
胡天培
变更后
徐宏
章程备案
2019-07-16
变更前
无
变更后
2019-07-10章程备案
法定代表人变更
2018-04-19
变更前
黎光连
变更后
刘勤
章程备案
2018-04-19
变更前
2018-03-14章程备案
变更后
2018-04-13章程备案
投资人(股权)变更
2018-04-19
变更前
胡天培;黎光连;
变更后
黎光连;刘勤;
投资人(股权)变更
2018-03-20
变更前
陈志明;胡天培;
变更后
胡天培;黎光连;
法定代表人变更
2018-03-20
变更前
陈志明
变更后
黎光连
章程备案
2018-03-20
变更前
无
变更后
2018-03-14章程备案
投资人(股权)变更
2017-11-09
变更前
胡天培;刘春喜;
变更后
胡天培;陈志明;
加载中
上海圣体康复医疗科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
(1)
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息