变更记录
看准网
北京大医堂健康科技有限公司
变更记录
投资人
2021-03-25
变更前
北京润力健康科技发展有限公司,法人股东,徐青,自然人股东,张晓江,自然人股东,张琦,自然人股东
变更后
高建,自然人股东
法定代表人
2021-03-25
变更前
张晓江
变更后
高建
董事(理事)、经理、监事
2021-03-25
变更前
高学杰,梁国正,张晓江*,张琦
变更后
高建*,宋宜霖
住所
2021-03-25
变更前
北京市昌平区小汤山镇立汤路30号院57号201、202、203室
变更后
北京市昌平区北清路1号院7号楼5层2单元510
企业类型
2021-03-25
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人独资)
经营范围
2021-03-25
变更前
批发预包装食品(食品流通许可证有效期至2017年11月16日);技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;承办展览展示;会议服务;医学研究与试验发展(不含诊疗);销售电子产品、日用品、仪器仪表、家用电器、化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让;数据处理;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;承办展览展示;会议服务;医学研究与试验发展(不含诊疗);销售电子产品、日用品、仪器仪表、家用电器、化妆品;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人
2016-01-05
变更前
毛明江
变更后
张晓江
董事(理事)、经理、监事
2016-01-05
变更前
高学杰,梁国正,毛明江*,吴铁章
变更后
高学杰,梁国正,张晓江*,张琦
投资人
2016-01-05
变更前
北京润力健康科技发展有限公司,法人股东,高学杰,自然人股东
变更后
北京润力健康科技发展有限公司,法人股东,徐青,自然人股东,张晓江,自然人股东,张琦,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2015-06-16
变更前
高巍,高学杰,梁国正*,毛明江,吴铁章,吴修明
变更后
高学杰,梁国正,毛明江*,吴铁章
法定代表人
2015-06-16
变更前
梁国正
变更后
毛明江
加载中
北京大医堂健康科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
237
薪资分布
薪酬详情
(237)
工商信息
8
企业概况
(18)
法律风险
(3)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(2)