变更记录
看准网
深圳市立亘资产管理有限公司
变更记录
总经理
2022-01-07
变更前
吴绍鑫(执行董事),黄婷婷(监事),吴绍鑫(总经理)
变更后
黄婷婷(总经理),黄婷婷(执行董事),谢淑敏(监事)
监事信息
2022-01-07
变更前
吴绍鑫(执行董事),黄婷婷(监事),吴绍鑫(总经理)
变更后
黄婷婷(总经理),黄婷婷(执行董事),谢淑敏(监事)
指定联系人
2022-01-07
变更前
吴绍鑫
变更后
黄婷婷
董事长或执行董事成员
2022-01-07
变更前
吴绍鑫(执行董事),黄婷婷(监事),吴绍鑫(总经理)
变更后
黄婷婷(总经理),黄婷婷(执行董事),谢淑敏(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2022-01-07
变更前
吴绍鑫
变更后
黄婷婷
董事长或执行董事成员
2020-07-10
变更前
卢沛扬(总经理),卢丽虹(监事),卢沛扬(执行董事)
变更后
黄婷婷(监事),吴绍鑫(总经理),吴绍鑫(执行董事)
升级换照
2020-07-10
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2020-07-10
变更前
2015-07-23
变更后
2020-07-08
总经理
2020-07-10
变更前
卢沛扬(总经理),卢丽虹(监事),卢沛扬(执行董事)
变更后
黄婷婷(监事),吴绍鑫(总经理),吴绍鑫(执行董事)
指定联系人
2020-07-10
变更前
朱文龙
变更后
吴绍鑫
监事信息
2020-07-10
变更前
卢沛扬(总经理),卢丽虹(监事),卢沛扬(执行董事)
变更后
黄婷婷(监事),吴绍鑫(总经理),吴绍鑫(执行董事)
加载中
深圳市立亘资产管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(5)