变更记录
看准网
北京轻出国科技有限公司
变更记录
住所
2022-08-31
变更前
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1604号
变更后
北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1162房间(集群注册)
投资人
2020-11-27
变更前
邱嵩,自然人股东,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东,潍坊滨创股权投资基金中心(有限合伙),法人股东
变更后
邱嵩,自然人股东,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东
投资人
2020-04-27
变更前
邱嵩,自然人股东,山东滨毅投资管理有限公司,企业法人,山东宏睿创业投资有限公司,企业法人,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东
变更后
邱嵩,自然人股东,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东,潍坊滨创股权投资基金中心(有限合伙),法人股东
董事(理事)、经理、监事
2020-04-27
变更前
高峰,邱嵩*,宋立生,王蕾
变更后
邱嵩*,王蕾
住所
2019-09-20
变更前
北京市海淀区海淀西大街36号7层PK1-20室
变更后
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1604号
股东改变姓名或名称
2019-09-20
变更前
邱嵩,自然人股东,山东滨毅投资管理有限公司,企业法人,山东宏睿晟泰智能装备科技有限公司,企业法人,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东
变更后
邱嵩,自然人股东,山东滨毅投资管理有限公司,企业法人,山东宏睿创业投资有限公司,企业法人,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2018-04-03
变更前
高峰,李亮,邱嵩*,王蕾
变更后
高峰,邱嵩*,宋立生,王蕾
企业类型
2017-11-14
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本
2017-11-14
变更前
1000万
变更后
1080万
董事(理事)、经理、监事
2017-11-14
变更前
李亮,邱嵩*,王蕾,周朝月
变更后
高峰,李亮,邱嵩*,王蕾
投资人
2017-11-14
变更前
邱嵩,自然人股东,王蕾,自然人股东
变更后
邱嵩,自然人股东,山东滨毅投资管理有限公司,企业法人,山东宏睿晟泰智能装备科技有限公司,企业法人,天裕创业投资有限公司,企业法人,王蕾,自然人股东
加载中
北京轻出国科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
(1)
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
10
薪资分布
薪酬详情
(10)
工商信息
14
企业概况
(26)
法律风险
(6)
经营风险
(1)
知识产权
(1)
经营信息
(6)