高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-10-20
变更前
史蒂芬戴维金、胡孝成、殷勇、曾大斌、曾大勇、汤世富
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-10-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-10-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-09-23
变更前
史蒂芬戴维金,胡孝成,胡玉旗,曾大斌,曾大勇,余金生
变更后
史蒂芬戴维金,胡孝成,殷勇,曾大斌,曾大勇,汤世富
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-06-05
变更前
史蒂芬戴维金,胡孝成,李厚成,曾大斌,曾大勇,余金生
变更后
史蒂芬戴维金,胡孝成,胡玉旗,曾大斌,曾大勇,余金生
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-01-20
变更前
史蒂芬戴维金,马克丹尼斯达科,李厚成,曾大斌
变更后
史蒂芬戴维金,胡孝成,李厚成,曾大斌,曾大勇,余金生