变更记录
看准网
北京邮航国际货运代理有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-06-23
变更前
曹玲,杉岡正寛,中川贵輔,中村 岳*,幡野 啓介
变更后
曹玲,守屋智郎,中川贵輔,中村 岳*,幡野 啓介
住所
2020-07-15
变更前
北京市顺义区南法信镇机场北街8号院2幢W412室
变更后
北京市顺义区金关北二街3号院3号楼12层1210
法定代表人
2020-07-15
变更前
森野 潤
变更后
中村 岳
董事(理事)、经理、监事
2020-07-15
变更前
曹玲,前野 宏和,森野 潤*,中川贵輔
变更后
曹玲,杉岡正寛,中川贵輔,中村 岳*,幡野 啓介
董事(理事)、经理、监事
2019-07-16
变更前
前野 宏和,森野 潤,松本昭浩*,中川贵輔
变更后
曹玲,前野 宏和,森野 潤*,中川贵輔
法定代表人
2019-07-16
变更前
松本昭浩
变更后
森野 潤
董事(理事)、经理、监事
2017-12-28
变更前
前野 宏和,森野 潤,松本昭浩*,佐藤贵彦
变更后
前野 宏和,森野 潤,松本昭浩*,中川贵輔
住所
2017-09-14
变更前
北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号
变更后
北京市顺义区南法信镇机场北街8号院2幢W412室
法定代表人
2016-05-03
变更前
竹本伸辅
变更后
松本昭浩
董事(理事)、经理、监事
2016-05-03
变更前
姜涛,松本昭浩,竹本伸辅*,佐藤贵彦
变更后
前野 宏和,森野 潤,松本昭浩*,佐藤贵彦
经营范围
2016-05-03
变更前
普通货物运输;承办空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
承办空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、结算运杂费、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
加载中
北京邮航国际货运代理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
5
薪资分布
薪酬详情
(5)
工商信息
2
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)