变更记录
看准网
北京放客科技文化有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-12-22
变更前
钱啸锋*,吴伟
变更后
钱啸锋*,张文强
投资人
2021-12-22
变更前
钱啸锋,自然人股东,吴伟,自然人股东
变更后
钱啸锋,自然人股东,张文强,自然人股东
住所
2021-07-16
变更前
北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层C-1201-022号
变更后
北京市顺义区焦各庄街2号院3号楼10层2单元1005
董事(理事)、经理、监事
2018-09-07
变更前
钱啸锋,吴伟*
变更后
钱啸锋*,吴伟
法定代表人
2018-09-07
变更前
吴伟
变更后
钱啸锋
投资人
2016-09-13
变更前
北京一人一熊文化传播有限公司,企业法人,钱啸锋,自然人股东,吴伟,自然人股东
变更后
钱啸锋,自然人股东,吴伟,自然人股东
企业类型
2016-09-13
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
没有更多了
北京放客科技文化有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
14
薪资分布
薪酬详情
(14)
工商信息
1
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)