变更记录
看准网
广东永昶投资发展有限公司
变更记录
股东变更
2021-09-07
变更前
李伟良;邱兆贤;邱玉棠;深圳中嘉实业有限公司
变更后
李伟良;邱兆贤;邱玉棠
高级管理人员备案
2021-09-07
变更前
李景峰(董事长);邱兆贤(董事);姚建平(监事);孙华(监事);肖妮(董事);李林林(总经理);李景舒(董事);
变更后
李景峰(董事长);李景舒(董事);邱兆贤(董事);姚建平(监事);孙华(监事);张森(总经理);李景怡(董事);
工商登记联络员备案
2021-09-07
变更前
陈美婷
变更后
陈思桐
法定代表人变更
2021-09-07
变更前
李林林
变更后
张森
高级管理人员备案
2021-04-07
变更前
孙华(监事);肖妮(董事);JASON LEE(董事长);李林林(总经理);李景舒(董事);邱兆贤(董事);姚建平(监事);
变更后
李景峰(董事长);邱兆贤(董事);姚建平(监事);孙华(监事);肖妮(董事);李林林(总经理);李景舒(董事);
注册资本(金)变更
2021-03-18
变更前
10000万元
变更后
5000万元人民币
注册资本(金)变更
2021-01-14
变更前
5000万元
变更后
10000万元人民币
股东变更
2020-12-30
变更前
李景怡;深圳中嘉实业有限公司;邱玉棠;李伟良;邱兆贤
变更后
李伟良;邱兆贤;邱玉棠;深圳中嘉实业有限公司
股东变更
2020-11-12
变更前
-
变更后
股东发生变更
法定代表人变更
2020-01-14
变更前
李伟良
变更后
李林林
股东备案
2020-01-14
变更前
李伟良,董事长,总经理;邱玉棠,董事;邱兆贤,董事;姚建平,监事
变更后
李景舒,董事;李林林,总经理;邱兆贤,董事;孙华,监事;肖妮,董事;姚建平,监事;JASON LEE,董事长
加载中
广东永昶投资发展有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
31
企业概况
(25)
法律风险
经营风险
(4)
知识产权
经营信息
(27)