变更记录
看准网
优能(广州)儿童体育活动有限公司
变更记录
章程备案
2018-06-08
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
监事备案
2018-06-07
变更前
黄春荣(董事);黎辉(董事兼经理);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);王伟(监事);许锐才(董事);尹靖天(监事);
变更后
黄春荣(董事);黄艳新(董事);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);许锐才(董事兼经理);尹靖天(监事);
经理备案
2018-06-07
变更前
黄春荣(董事);黎辉(董事兼经理);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);王伟(监事);许锐才(董事);尹靖天(监事);
变更后
黄春荣(董事);黄艳新(董事);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);许锐才(董事兼经理);尹靖天(监事);
组织机构备案
2018-06-07
变更前
黄春荣(董事);黎辉(董事兼经理);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);王伟(监事);许锐才(董事);尹靖天(监事);
变更后
黄春荣(董事);黄艳新(董事);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);许锐才(董事兼经理);尹靖天(监事);
股东变更
2018-06-07
变更前
黄春荣;黎辉;李应杰;马超;
变更后
黄春荣;黄艳新;李应杰;马超;
董事备案
2018-06-07
变更前
黄春荣(董事);黎辉(董事兼经理);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);王伟(监事);许锐才(董事);尹靖天(监事);
变更后
黄春荣(董事);黄艳新(董事);李强(董事);李应杰(董事);马超(董事长);苏秀暖(董事);许锐才(董事兼经理);尹靖天(监事);
地址变更申报
2018-01-29
变更前
地址变更、申报(变更前)
变更后
广州市天河区奥体南路12号广州市高德汇奥体购物中心市场E223B
执照副本变更
2018-01-29
变更前
1
变更后
2
资金数额变更
2017-09-14
变更前
5.0000 (单位:万元)
变更后
300.0000 (单位:万元)
章程备案
2017-09-14
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
组织机构备案
2017-09-14
变更前
黎辉,董事兼经理,, ;李强,董事,选举, ;李应杰,董事,选举, ;马超,董事长,选举,是;苏秀暖,董事,选举, ;王伟,监事,选举, ;许锐才,董事,选举, ;杨伟杰,董事,选举, ;尹靖天,监事,选举, ;
变更后
黄春荣,董事,选举, ;黎辉,董事兼经理,选举, ;李强,董事,选举, ;李应杰,董事,选举, ;马超,董事长,选举,是;苏秀暖,董事,选举, ;王伟,监事,选举, ;许锐才,董事,选举, ;尹靖天,监事,选举, ;
加载中
优能(广州)儿童体育活动有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
59
企业概况
(29)
法律风险
(54)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(3)