变更记录
看准网
上海知几资产管理有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2020-08-21
变更前
张继成;文武;
变更后
张继成;曲静瑶;
章程修正案备案
2020-08-21
变更前
无
变更后
2020-07-07章程修正案
住所变更
2020-08-21
变更前
浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢940室
变更后
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1758号1幢940室
监事备案
2019-12-11
变更前
王永超
变更后
史桂英
投资人(股权)变更
2019-12-11
变更前
王甜;文武;刘丽红;
变更后
文武;张继成;
章程修正案备案
2019-12-11
变更前
无
变更后
2019-11-30章程修正案
法定代表人变更
2019-12-11
变更前
文武
变更后
张继成
章程修正案备案
2019-02-27
变更前
无
变更后
2019-02-25章程修正案
投资人(股权)变更
2019-02-27
变更前
文武;王稹;王甜;刘丽红;
变更后
刘丽红;文武;王甜;
投资人(股权)变更
2018-03-27
变更前
王稹;文武;王甜;
变更后
文武;王稹;王甜;刘丽红;
章程修正案备案
2018-03-27
变更前
2017-05-24章程备案
变更后
2018-03-20章程修正案
加载中
上海知几资产管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
3
企业概况
(29)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)