变更记录
看准网
帝凡黎服装(上海)有限公司
变更记录
法定代表人变更
2019-12-13
变更前
Jérôme LE BLEIS
变更后
Laurent MADELAINE
董事备案
2019-12-13
变更前
JOHAN HARRYSSON;DENIS LAMOUREUX
变更后
DENIS LAMOUREUX;JOHAN HARRYSSON
工商登记联络员备案
2019-12-13
变更前
杨慧玲
变更后
康春建
监事备案
2018-03-15
变更前
无
变更后
康春建
经理备案
2018-03-15
变更前
无
变更后
LAURENT MADELAINE
章程备案
2018-03-15
变更前
无
变更后
2017-10-02章程备案
法定代表人变更
2016-10-14
变更前
BRUNO BERNARD LUPPENS
变更后
Jérôme LE BLEIS
董事备案
2016-10-14
变更前
JOHAN HARRYSSON;Olivier DESCAMPS
变更后
Olivier DESCAMPS;JOHAN HARRYSSON
董事备案
2015-12-28
变更前
JOHAN HARRYSSON;Olivier DESCAMPS
变更后
Olivier DESCAMPS;JOHAN HARRYSSON
法定代表人变更
2015-12-28
变更前
ERIC BASCLE
变更后
BRUNO BERNARD LUPPENS
投资者名称(姓名)变更
2015-12-28
变更前
法国帝凡黎公司
变更后
LACOSTE OPERATIONS
加载中
帝凡黎服装(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)