变更记录
看准网
中铁二院(成都)置业开发有限责任公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-11-21
变更前
彭建国
变更后
廖云华
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-11-21
变更前
冯宇澜 陈安敏 陈为
变更后
周芸
章程备案
2022-11-21
变更前
无
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2022-11-21
变更前
彭建国 张华 廖云华 侯松 王忠会
变更后
侯松
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-07-24
变更前
田光勇 陈为 刘步勇
变更后
陈安敏 陈为 冯宇澜
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-07-24
变更前
廖云华 王尹利 张华 侯松 朱雁
变更后
王忠会 彭建国 张华 侯松 廖云华
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-07-24
变更前
-
变更后
彭建国
章程备案
2020-04-07
变更前
无
变更后
-
其他事项备案
2019-07-24
变更前
-
变更后
-
法定代表人变更
2017-09-08
变更前
朱雁
变更后
侯松
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-09-08
变更前
-
变更后
侯松,董事长朱雁,董事
加载中
中铁二院(成都)置业开发有限责任公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
46
企业概况
(21)
法律风险
(42)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)