变更记录
看准网
昆山高睿投资咨询中心(有限合伙)
变更记录
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2021-07-23
变更前
2021-03-31
变更后
2050-03-31
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-10-08
变更前
海峡两岸投资咨询(昆山)有限公司(委派代表:孙俊杰)
变更后
柯予闵
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2018-10-08
变更前
赵丽莉,吴兆梅,于虹,张向际,曲双庆,海峡两岸投资咨询(昆山)有限公司
变更后
赵丽莉,于虹,张向际,柯予闵
没有更多了
昆山高睿投资咨询中心(有限合伙)的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(8)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息